Hanes ariannol YOUTH WORK UNIT - (YORKSHIRE AND THE HUMBER) CIO
Rhif yr elusen: 1096951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.15k | £118.35k | £137.66k | £239.09k | £217.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.18k | £110.10k | £101.86k | £178.80k | £222.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £40.52k | £13.00k | £1.50k | N/A | £2.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.