Ymddiriedolwyr BASINGSTOKE AMATEUR OPERATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1103166
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Stevens | Cadeirydd | 03 September 2020 |
|
|
||||
Ian May-Miller | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|||||
Catherine Rose Hannan | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||
Sharon Lisa Cornwell | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|
||||
Owen Thomas Chapple White | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Natasha Jane Jenkins | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Richard Howard Cox | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Andrew Stuart James Wood | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Rachel Suzzanne Kingston De Caires | Ymddiriedolwr | 14 October 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.