Hanes ariannol LONDON INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS
Rhif yr elusen: 1096197
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2009 | 31/05/2010 | 31/05/2011 | 31/05/2012 | 31/05/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.91k | £30.55k | £53.89k | £68.53k | £96.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.87k | £34.57k | £45.00k | £67.08k | £81.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.