Hanes ariannol FINEDON LOCAL HISTORY SOCIETY

Rhif yr elusen: 1096719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.40k £1.79k £1.73k £2.33k £1.71k
Cyfanswm gwariant £1.61k £1.58k £2.18k £2.08k £1.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A