Hanes ariannol WALSALL REFUGEE AND ASYLUM SEEKER SUPPORT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1095549
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.95k | £3.09k | £8.04k | £2.21k | £3.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.41k | £5.91k | £5.75k | £3.62k | £4.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.