CHINESE HEALTH INFORMATION CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of health services, health information and support, health promotion and interpreting service; drop in service, Chinese GP drop in surgery, health activities for older people, foot screening service,telephone information and help service, drop in service and health checks. General information and support service.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £16,404 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bolton
- Bury
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Oldham
- Rochdale
- Stockport
- Tameside
- Trafford
- Wigan
Llywodraethu
- 07 Hydref 2002: Cofrestrwyd
- CHIC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Shulan Tang | Cadeirydd | 03 July 2024 |
|
|
||||
Dr Chung Tai Chiu | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Professor Mark Benjamin Gabbay | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
||||
Wai Ling Wong | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
||||
Mei Yin Stott | Ymddiriedolwr | 13 December 2017 |
|
|
||||
CHI KIN HO | Ymddiriedolwr | 04 January 2012 |
|
|
||||
Dr SIMON SIU MAN KAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR WARREN YEUNG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR PAUL YU | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR KEN SHIEU | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £162.37k | £80.50k | £98.04k | £122.52k | £178.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £172.89k | £98.88k | £100.92k | £127.53k | £177.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £22.89k | N/A | £16.40k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Chwefror 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Chwefror 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 JUNE 2002.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE BENEFITS FOR THE INHABITANTS OF GREATER MANCHESTER, IN PARTICULAR THE CHINESE AND SOUTH EAST ASIAN RESIDENTS, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINION, BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS, AND THE LOCAL INHABITANTS IN THE FOLLOWING WAYS: A) THE RELIEF OF SICKNESS BY THE PROVISION OF AN ADVICE, COUNSELLING AND SUPPORT SERVICE. B) THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH BY PROMOTING HEALTH EDUCATION. C) THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS AND THE DISTRESS ARISING THEREFROM, BY THE PROVISION OF ADVOCACY SERVICES, IN ORDER TO GAIN ACCESS TO EDUCATIONAL, ECONOMIC, HEALTH, HOUSING, LEISURE, SOCIAL WELFARE AND OTHER SERVICES.
Maes buddion
GREATER MANCHESTER.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Houldsworth Street
Manchester
M1 1EJ
- Ffôn:
- 01612280138
- E-bost:
- chic.manchester@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window