Hanes ariannol MARDEN LODGE EARLY EDUCATION AND CHILDCARE CENTRE

Rhif yr elusen: 1097102
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2008 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012
Cyfanswm Incwm Gros £100 £0 £0 £205 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £308
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A