SPEAKEASY ADVOCACY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advocacy service giving a voice and support to adults and children in Basingstoke & Deane, Andover & Test Valley and Winchester & District.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £28,886 o 1 gontract(au) llywodraeth a £103,811 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hampshire
Llywodraethu
- 25 Chwefror 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iain Speed | Cadeirydd | 21 September 2023 |
|
|
||||
Oliver Zampieri | Ymddiriedolwr | 24 January 2025 |
|
|
||||
Jane Robbins | Ymddiriedolwr | 24 January 2025 |
|
|
||||
Jessie Stewart | Ymddiriedolwr | 24 January 2025 |
|
|
||||
MATTHEW ANSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARIE LE WARNE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £285.52k | £49.71k | £100.49k | £123.41k | £185.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £284.53k | £114.64k | £122.35k | £136.61k | £140.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £51.80k | £29.30k | £23.52k | £25.15k | £28.89k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £24.91k | £57.75k | £103.81k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 SEPTEMBER 2004 AS AMENDED 26 JANUARY 2005. as amended on 25 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROTECT AND PRESERVE THE GOOD HEALTH OF CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND ADULTS WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS AND/OR LEARNING DISABILITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, HAMPSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE ORCHARD
WHITE HART LANE
BASINGSTOKE
HAMPSHIRE
RG21 4AF
- Ffôn:
- 01266 423829
- E-bost:
- hello@speakeasyadvocacy.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window