Hanes ariannol QUENTIN BLAKE CENTRE FOR ILLUSTRATION
Rhif yr elusen: 1095210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.97m | £1.10m | £605.46k | £1.06m | £2.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20m | £1.42m | £1.29m | £690.43k | £706.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £28.84k | £171.52k | £85.46k | £16.53k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.27m | £451.42k | £392.33k | £848.86k | £1.99m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £240.75k | £167.78k | £73.89k | £73.44k | £79.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £458.96k | £473.01k | £139.12k | £139.44k | £117.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £466 | £4.42k | £116 | £13 | £2.62k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.04m | £1.22m | £1.25m | £616.11k | £594.59k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £167.19k | £55.92k | £41.63k | £72.53k | £111.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.50k | £8.71k | £9.31k | £7.53k | £5.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £142.20k | £0 | £1.80k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.