GREENFIELD LOWER SCHOOL PARENT / STAFF ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1096615
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 312 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

School fundraising such as fetes, dinners and quiz nights

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2022

Cyfanswm incwm: £4,437
Cyfanswm gwariant: £3,977

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bedford
  • Canol Swydd Bedford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Hydref 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1091439 FRIENDS OF PULLOXHILL SCHOOL
  • 20 Mawrth 2003: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Deborah Lorraine Inglis Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Sally-Ann Butterworth Ymddiriedolwr 31 August 2019
Dim ar gofnod
ANNA LOUISE MASTERS Ymddiriedolwr 31 August 2019
THE WOODROW FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Wendy Jean Brown Ymddiriedolwr 31 August 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £8.11k £7.78k £4.84k £4.28k £4.44k
Cyfanswm gwariant £3.23k £1.62k £3.13k £2.63k £3.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 312 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 312 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 04 Gorffennaf 2023 4 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 21 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 19 Medi 2021 81 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 23 Ionawr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
GREENFIELD LOWER SCHOOL
PULLOXHILL ROAD
GREENFIELD
BEDFORD
MK45 5ES
Ffôn:
01525712426
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael