ymddiriedolwyr SJP CHARITY TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1094719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerard Phillip Cohen | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|||||
Alireza Ghaffari FCA | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|||||
Rosemary Ann Cohen | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Anne Kollar | Ymddiriedolwr | 17 September 2021 |
|
|
||||
Hella Christel Schrader | Ymddiriedolwr | 04 September 2020 |
|
|
||||
Dr Tina Isaacs | Ymddiriedolwr | 08 September 2017 |
|
|
||||
Katharine Webster | Ymddiriedolwr | 08 September 2017 |
|
|
||||
Michelle Groves | Ymddiriedolwr | 07 April 2017 |
|
|
||||
JOANNA MARY LEWIS | Ymddiriedolwr | 06 September 2016 |
|
|
||||
RONALD ADRIAN FINLAY | Ymddiriedolwr | 03 May 2012 |
|
|||||
SUSAN CAROLINE GREGSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
NIAMH O'DONNELL-KEENAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.