Hanes ariannol MORE MUSIC IN MORECAMBE
Rhif yr elusen: 1097929
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £603.64k | £577.14k | £514.80k | £659.29k | £674.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £602.64k | £604.43k | £451.63k | £548.25k | £624.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £95.72k | £58.89k | £54.58k | N/A | £105.14k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £341.86k | £323.84k | £347.76k | N/A | £52.09k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.80k | £12.83k | £7.32k | £6.16k | £8.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £23.99k | £31.66k | £4.15k | £21.92k | £35.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £529.59k | £515.48k | £499.64k | £610.04k | £603.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13 | £48 | £0 | £25 | £177 | |
|
Incwm - Arall | £33.25k | £17.12k | £3.70k | £21.14k | £27.90k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £596.34k | £589.08k | £445.54k | £540.10k | £619.15k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.30k | £15.35k | £6.08k | £8.15k | £5.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.17k | £31.65k | £27.83k | £22.57k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.