Headway Kent

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Headway Kent provides activities for adults, with Acquired Brain Injuries(ABI)their families/carers. We provide person centred social rehabilitation in the community, to assist with an individuals recovery journey- including mentally, physically, educationally and economically whilst reducing social isolation and loneliness that can occur following an ABI. We offer four Community Hubs across Kent.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £159,781 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 30 Hydref 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1122466 EAST KENT STROKES
- 14 Ebrill 2004: Cofrestrwyd
- HEADWAY (Enw gwaith)
- HEADWAY EAST KENT (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Wilkins | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Brian MacDowall | Ymddiriedolwr | 23 June 2018 |
|
|
||||
Alison Parker | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
CAROLINE FLINT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £384.39k | £366.54k | £383.26k | £335.39k | £259.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £405.38k | £372.91k | £429.47k | £380.27k | £389.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £231.64k | N/A | £272.70k | £239.81k | £159.78k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | N/A | £19.85k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Rhagfyr 2021 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2020
(Mae'r cyfrifon |
10 Rhagfyr 2021 | 40 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 JULY 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 5 MARCH 2004 as amended on 22 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS WHO HAVE SUFFERED FROM HEAD INJURIES IN EAST KENT BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: (A) TO PROMOTE UNDERSTANDING OF ALL ASPECTS OF HEAD INJURY (AND SOME FORMS OF ACQUIRED BRAIN INJURY). AND TO PROVIDE INFORMATION, SUPPORT, AND SERVICES TO PEOPLE WITH HEAD INJURIES, THEIR FAMILIES, AND CARERS RESIDING IN EAST KENT ("THE AREA OF COVER") (B) TO PROMOTE A COORDINATED, MULTI-DISCIPLINED APPROACH TO HEAD INJURY SCREENING, ACUTE CARE, ASSESSMENT, REHABILITATION, AND COMMUNITY RE-ENTRY. (C) TO ASSIST PEOPLE WITH HEAD INJURY TO RETURN TO COMMUNITY LIVING, INCLUDING ACCESS TO APPROPRIATE ACCOMMODATION, EMPLOYMENT, SOCIAL OUTLETS, AND MEANINGFUL ACTIVITY; THEREBY ASSISTING THOSE WITH HEAD INJURY WITH REINTEGRATION INTO SOCIETY, REGAINING INDEPENDENCE, AND ACHIEVING THEIR HIGHEST LEVEL OF QUALITY OF LIFE. (D) THROUGH SUPPORT, ADVOCACY, AND SOCIAL ACTIVITIES; TO PROVIDE OPPORTUNITIES FOR SHARING EXPERIENCES. (E) TO RAISE AWARENESS OF THE EFFECTS OF HEAD INJURY AND REPRESENT THE INTERESTS OF THOSE WITH HEAD INJURY WITH THE STATUTORY SERVICES AS WELL AS OTHER ORGANISATIONS AND TO LOBBY FOR IMPROVED, SPECIALISED SERVICES LOCALLY. (F) THROUGH PUBLICITY, TRAINING CONFERENCES, AND MEETING; TO EDUCATE AND INCREASE PUBLIC AWARENESS AND UNDERSTANDING OF HEAD INJURY. (G) TO PARTICIPATE IN HEALTH EDUCATION/HEALTH PROMOTION ACTIVITIES THAT WILL REDUCE THE INCIDENCE AND SEVERITY OF HEAD INJURY. (F) AT ALL TIMES HEADWAY EAST KENT LIMITED ENDEAVOURS TO WORK IN PARTNERSHIP WITH LIKE-MINDED ORGANISATIONS AND STATUTORY BODIES AND TO PROVIDE MEETINGS, LECTURES, AND FORUMS TO DISCUSS AND PURSUE THE OBJECTIVES.
Maes buddion
EAST KENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HEADWAY KENT
HEADWAY HOUSE
KENT AND CANTERBURY HOSPITAL
ETHELBERT ROAD
CANTERBURY
KENT
- Ffôn:
- 01227783002
- E-bost:
- jwalsh@headwayeastkent.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window