ymddiriedolwyr TOBACCO FACTORY ARTS TRUST
Rhif yr elusen: 1097542
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERTEL KARLL MARTIN | Cadeirydd | 01 February 2023 |
|
|
||||
Samuel Adam George Charleston | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Ricky David Stone | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Laura Mora Knight | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
ALISON ELIZABETH EYNON | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Ewen Macgregor | Ymddiriedolwr | 05 August 2020 |
|
|
||||
Joseph Bell | Ymddiriedolwr | 05 August 2020 |
|
|
||||
Mike Forrest | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.