Hanes ariannol THE LIVERPOOL FILM ACADEMY EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 1095371
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (85 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £155.82k | £49.56k | £167.89k | £25.98k | £28.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £119.88k | £136.54k | £133.42k | £173.66k | £120.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.