ymddiriedolwyr UK FRIENDS OF KHWENDO KOR
Rhif yr elusen: 1095857
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Marilyn Ailsia Crawshaw | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Sundus Yahya | Ymddiriedolwr | 28 May 2022 |
|
|
||||
Dr Claire Chambers | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Dr Saima Sherazi | Ymddiriedolwr | 25 June 2016 |
|
|
||||
Dr Ayesha Shahid | Ymddiriedolwr | 21 June 2014 |
|
|
||||
Del Hussain | Ymddiriedolwr | 12 January 2014 |
|
|
||||
Dr Naeema Begum Hann | Ymddiriedolwr | 09 January 2014 |
|
|
||||
Penelope Harriet Bartlett | Ymddiriedolwr | 09 January 2014 |
|
|
||||
PENELOPE Jean BAINBRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JONATHAN Edward FRENCH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PROFESSOR IAN Alexander Charles SINCLAIR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Mary Hayward Griffith | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.