ASHBOURNE CENTRE FOR GESTALT TRAINING PSYCHOTHERAPY AND COUNSELLING SERVICES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Ashbourne Centre offers a free Gestalt community counselling support and contemporary life skills service to people on a low income in the London Borough of Southwark.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Southwark
Llywodraethu
- 03 Chwefror 2004: Cofrestrwyd
- 09 Awst 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2008 | 05/04/2009 | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.13k | £39.88k | £29.06k | £29.92k | £27.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.74k | £24.05k | £18.16k | £14.68k | £12.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2013 | 07 Awst 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2012 | 22 Hydref 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2012 | 12 Medi 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2011 | 10 Hydref 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2011 | 14 Gorffennaf 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2010 | 17 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2010 | 20 Ionawr 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24 APRIL 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 7 JANUARY 2004.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE COMPANY IS FORMED ARE TO PROMOTE GOOD MENTAL HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROVISION OF GESTALT PSYCHOTHERAPY AND COUNSELLING.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE GREATER LONDON AREA.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window