Hanes ariannol EUROPEAN ORTHODONTIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1095190
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.68m | £1.73m | £418.68k | £549.84k | £1.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.45m | £1.42m | £385.03k | £645.47k | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £133.51k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.62m | £1.65m | N/A | £340.02k | £1.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £60.40k | £85.79k | N/A | £76.31k | £84.49k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.42m | £1.37m | N/A | £430.57k | £911.55k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.46k | £42.83k | N/A | £214.89k | £134.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.93k | £15.49k | N/A | £28.84k | £19.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £52.39k | N/A | £108.53k | £33.15k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £29.46k | £42.83k | N/A | £37.19k | £35.40k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.