Ymddiriedolwyr EUROPEAN ORTHODONTIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1095190

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Michael Martin Peter Wolf | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Professor Jasmina Primozic | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Dr Aman Ulhaq | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
PROFESSOR ANDREU PUIGDOLLERS | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Professor Alberto Marcello CAPRIOGLIO | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Dr Lorraine Suzette Barreto | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Dr Mauro Cozzani | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Professor Yijin Ren | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Professor Theodore Eliades | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Dr MELISSA ANJETA DISSE | Ymddiriedolwr | 03 July 2021 |
|
|
||||
Professor Adriano Crismani | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Dr Finn Geoghegan | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
PROFESSOR PIOTR FUDALEJ | Ymddiriedolwr | 26 June 2018 |
|
|
||||
Dr DEMETRIOS HALAZONETIS | Ymddiriedolwr | 10 June 2017 |
|
|
||||
PROFESSOR VASKA VANDEVSKA-RADUNOVIC | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|
||||
Dr Christodoulos Laspos | Ymddiriedolwr | 17 June 2015 |
|
|
||||
Professor DIRK BISTER | Ymddiriedolwr | 26 June 2012 |
|
|||||
PROFESSOR FRASER MCDONALD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.