ymddiriedolwyr SPURGEONS COLLEGE
Rhif yr elusen: 1096721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charmaine Mhlanga | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|||||
David Locke | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|
||||
Charlotte Elizabeth Kirby Thomson | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|
||||
Michael White | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Professor Sir Leslie Colin Ebden | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Rev Jonathan Page Edwards | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|||||
Neil Anthony Sherringham | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|||||
Joanne Gale | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||
REVD PROF PHILIP MCCORMACK MBE | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Stuart Davison | Ymddiriedolwr | 23 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.