RICHARD BRIGHT VEGF RESEARCH TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity has continued to successfully support scientific research into the biology of VEGF at the MVRL. This has been primarily by the provision of resources for pump priming and technical support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 20 January 2022
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 04 Chwefror 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR S. HARPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr CHRISTOPHER DUDLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 20/01/2018 | 20/01/2019 | 20/01/2020 | 20/01/2021 | 20/01/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.47k | £18.87k | £3.93k | £0 | £8.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.35k | £3.85k | £658 | £2.00k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 20 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 160 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 20 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 160 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 20 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 526 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 20 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 526 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 20 Ionawr 2022 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 20 Ionawr 2021 | 18 Hydref 2022 | 332 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 20 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 20 Ionawr 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 20 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF TRUST DATED 6 JANUARY 2003.
Gwrthrychau elusennol
(A) THE TRUST WILL PROMOTE SCIENTIFIC RESEARCH INTO THE BIOLOGY OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR ("VEGF") AND ITS ROLE IN HUMAN DISEASE. (SEE SECOND PARAGRAPH TO (A) FOR FURTHER DETAILS) (B) THE TRUST WILL PROMOTE THE EDUCATION OF TECHNICIANS, STUDENTS, RESEARCH FELLOWS ("RESEARCH TRAINEES") IN THE BIOLOGY OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR. (SEE SECOND PARAGRAPH TO (B) FOR FURTHER DETAILS).
Maes buddion
IN BRISTOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RICHARD BRIGHT RENAL UNIT
SOUTHMEAD HOSPITAL
WESTBURY-ON-TRYM
BRISTOL
BS10 5NB
- Ffôn:
- 0117414 7699
- E-bost:
- s.harper@bristol.ac.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window