WESTMINSTER FRENCH PROTESTANT SCHOOL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Makes grants to assist children of French Huguenot descent with school fees at junior and secondary schools. Assistance not given for university fees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH LOUISE TURNER | Ymddiriedolwr | 20 September 2015 |
|
|
||||||||||
PHILIPPA CASSANDRA OUVRY-JOHNS | Ymddiriedolwr | 07 June 2011 |
|
|||||||||||
ELIZABETH ANNE DUVAL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
ANNE CAROLINE DUVAL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
ELEANOR SOREL LEONARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
STEPHEN TIMOTHY DUVAL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
Peter James DUVAL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.66k | £22.06k | £26.51k | £27.54k | £29.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.15k | £21.99k | £22.85k | £22.22k | £20.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME SEALED ON 29 APRIL 1927.
Gwrthrychau elusennol
AFTER PAYMENT OF ANY EXPENSES OF ADMINISTRATION, AND OF ANY SUMS REQUIRED UNDER THE FOREGOING CLAUSE THE INCOME OF THE FOUNDATION SHALL BE APPLIED BY THE GOVERNORS IN EITHER OR BOTH OF THE FOLLOWING WAYS:- (I) IN ASSISTING QUALIFIED BENEFICIARIES TO ATTEND SCHOOLS, UNIVERSITIES OR OTHER INSTITUTIONS OR CLASSES FOR PURPOSES OF EDUCATION OTHER THAN ELEMENTARY, BY MEANS OF EXHIBITIONS. (II) IN ASSISTING QUALIFIED BENEFICIARIES, IN SUCH MANNER AS THE GOVERNORS THINK FIT (OTHERWISE THAN BY MEANS OF EXHIBITIONS AS IN THIS SCHEME PROVIDED) TO PREPARE FOR OR ENTER UPON SOME PROFESSION, TRADE OR CALLING.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Poulters Wood
KESTON
BR2 6JD
- Ffôn:
- 01689 861445
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window