THE MARLBOROUGH SCHOOL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charitable trust is established to advance the education of the public by providing or assisting in the provision of special benefits for the students at Marlborough School, as well as otherwise furthering the education of pupils or former pupils of that school or other persons living within the schools catchment area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bexley
Llywodraethu
- 23 Rhagfyr 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Lee | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Smith | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Candice Smith | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Anna Coulstock | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.17k | £2.04k | £8.88k | £4.09k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.67k | £50.75k | £2.40k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2024 | 273 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Tachwedd 2021 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST EXECUTED 23 OCTOBER 2002 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 13 DECEMBER 2002.
Gwrthrychau elusennol
1. TO FURTHER THE EDUCATION OF THE PUPILS AT MARLBOROUGH SCHOOL ("THE SCHOOL") BY THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF ANY SPECIAL BENEFITS NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY. 2. TO OTHERWISE PROMOTE THE EDUCATION OF PUPILS OR FORMER PUPILS OF THE SCHOOL UNDER THE AGE OF 25 WHETHER BY THE PROVISION OF SCHOLARSHIPS, GRANTS OR OTHER ASSISTANCE CALCULATED TO PROMOTE OR FURTHER THE EDUCATION OF SUCH PERSONS; AND 3. TO FURTHER THE EDUCATION OF ANY MEMBER OF THE PUBLIC LIVING WITHIN THE AREA FROM TIME TO TIME SERVED BY THE SCHOOL.
Maes buddion
KENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MARLBOROUGH PARK AVENUE
SIDCUP
KENT
DA15 9DL
- Ffôn:
- 02083006896
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window