INTERNATIONAL CHILDREN'S CARE (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
International Children's Care UK (ICC UK) has been established in order 'to relieve the hardship and distress of children anywhere in the world, particularly as a result of being orphaned or otherwise without parental support, by providing childrenÔÇÖs care facilities and programs including orphanages anywhere in the world, and establishing adoption programs and services, as appropriate.'
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Colombia
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- El Salvador
- Ghana
- Guatemala
- India
- Mecsico
- Nicaragwa
- Rwmania
- Y Weriniaeth Ddominicaidd
Llywodraethu
- 28 Awst 2003: Cofrestrwyd
- ICC (UK) (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD GLEN FLECK | Cadeirydd |
|
|
|||||
LESLENE PEAT-BROWN | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Wilmoth Bullock | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Shorai Dzirambe | Ymddiriedolwr | 30 May 2018 |
|
|
||||
ERROL BLACKBURN | Ymddiriedolwr | 13 January 2015 |
|
|
||||
KENT DUANE GREVE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.32k | £35.32k | £25.10k | £37.06k | £18.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.18k | £42.27k | £20.36k | £28.04k | £15.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Mawrth 2022 | 144 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Tachwedd 2020 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 OCTOBER 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 7 JULY 2003.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE HARDSHIP AND DISTRESS AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN ANYWHERE IN THE WORLD, PARTICULARLY AS A RESULT OF BEING ORPHANED OR OTHERWISE WITHOUT PARENTAL SUPPORT, BY PROVIDING CHILDREN'S CARE FACILITIES AND PROGRAMS INCLUDING ORPHANAGES ANYWHERE IN THE WORLD, AND ESTABLISHING ADOPTION PROGRAMS AND SERVICES, AS APPROPRIATE.
Maes buddion
ANYWHERE IN THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO Box 4243
Bracknell
RG42 9QQ
- Ffôn:
- 03030402885
- E-bost:
- info@iccuk.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window