Hanes ariannol SOCIAL CARE IN ACTION

Rhif yr elusen: 1096903
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.80m £8.23m £4.54m £4.92m £5.40m
Cyfanswm gwariant £12.34m £4.76m £5.05m £5.40m £6.14m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £9.73m £2.89m £3.67m £4.29m £4.48m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £96.41k £649.99k £166.13k N/A £6.12k
Incwm o roddion a chymynroddion £186.30k £1.20k £248.69k £504 £104.18k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £4.02m £404.23k £6.93k £64.85k £74.24k
Incwm - Weithgareddau elusennol £7.36m £3.95m £4.16m £4.80m £5.17m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £232.73k £110.16k £109.11k £54.99k £54.48k
Incwm - Arall £0 £3.77m £12.75k £1.76k £583
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £9.02m £4.49m £5.05m £5.36m £6.09m
Gwariant - Ar godi arian £67.48k £4.27k £5.10k £5.20k £0
Gwariant - Llywodraethu £51.69k £41.44k £31.90k £33.62k £28.55k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £30.68k £52.14k £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £3.25m £269.50k £3.39k £39.21k £44.36k