Hanes ariannol MATTHEW TWENTYFIVE FORTY TRUST

Rhif yr elusen: 1095844
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.12k £72.91k £44.75k £9.41k £9.04k
Cyfanswm gwariant £4.71k £82.84k £31.30k £3.22k £14.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A