Hanes ariannol Eleni
Rhif yr elusen: 1098505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (35 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £121.55k | £169.10k | £132.04k | £109.80k | £130.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £138.33k | £160.54k | £136.15k | £132.14k | £119.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £31.25k | N/A | N/A | N/A | £7.12k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £77.88k | N/A | N/A | £1.90k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.