Eleni

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MISSION STATEMENT Eleni is dedicated to providing meaningful dance experiences to schools, groups and communities throughout North East Wales. Our purpose is to enhance well-being for the individual through dance and movement, nurturing communities, cultures and society as a whole. We don't teach people how to dance, we give them a reason to.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £112,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Sir Ddinbych
- Sir Y Fflint
- Wrecsam
Llywodraethu
- 11 Gorffennaf 2003: Cofrestrwyd
- NEW DANCE (Enw blaenorol)
- NORTH EAST WALES DANCE LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Carey | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|||||
Alan Whitfield | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|||||
Karen Armstrong | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|||||
Jeanette Lillian Smith | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Margaret Bithell | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|||||
Christine Dukes | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|
||||
Gwenno Eleri Jones | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £169.10k | £132.04k | £109.80k | £130.58k | £131.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £160.54k | £136.15k | £132.14k | £119.11k | £119.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £7.12k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.90k | N/A | £112.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Mawrth 2024 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Mawrth 2024 | 35 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2021
(Mae'r cyfrifon |
22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2020
(Mae'r cyfrifon |
01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30/07/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/12/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/06/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/04/2009 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 19/08/2013 as amended on 13 Dec 2019 as amended on 01 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION AND TRAINING FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE ART, PRACTICE AND APPRECIATION OF DANCE WITHIN NORTH EAST WALES
Maes buddion
NORTH EAST WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Irish Square
Upper Denbigh Road
St Asaph
LL17 0RN
- Ffôn:
- 01978869456
- E-bost:
- info@eleni.cymru
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window