ymddiriedolwyr LAMBETH ELFRIDA RATHBONE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1096727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Innes | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Will Holmes | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Daniel Walsh | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Richard Sheahan | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Robert Ingram | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
SIAN SINCLAIR | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Jillian Kay | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Emily Cannon | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
David Minahan | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|
||||
Laura Walton | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.