ymddiriedolwyr The Arts Society Liskeard
Rhif yr elusen: 1097024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Utton | Cadeirydd | 09 October 2018 |
|
|
||||
Kathryn Elizabeth Clark | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Graham Clark | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Dr Ian Paul Tunbridge OBE | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
ELIZABETH UNDY | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
||||
CAROLINE PETHERICK | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.