Ymddiriedolwyr FREDERICK BONNART-BRAUNTHAL TRUST
Rhif yr elusen: 1094967

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jahan Foster Zabit | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Dominic Reilly | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Dr Satyadev Gunput | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Joanna Stephanie Patricia Chichester-Clark | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Keiran Patrick Goddard | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
||||
ANTHONY TOMEI | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|
||||
DR Victoria Melangedd Redclift | Ymddiriedolwr | 05 May 2016 |
|
|
||||
Dr FRANCESCA FABBRI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.