Hanes ariannol MS DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Rhif yr elusen: 1097965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.22k £12.55k £3.16k £18.15k £26.47k
Cyfanswm gwariant £1.60k £8.68k £7.01k £16.77k £24.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £26.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £8.17k N/A