Hanes ariannol WIGAN & DISTRICT COMMUNITY TRANSPORT

Rhif yr elusen: 1099589
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £184.38k £175.55k £172.73k £105.93k £98.10k
Cyfanswm gwariant £199.37k £190.99k £172.96k £107.15k £94.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £39.68k £128.99k £123.88k N/A £93.80k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A