Hanes ariannol THE ALNWICK GARDEN TRUST
Rhif yr elusen: 1095435
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.18m | £6.27m | £3.92m | £6.98m | £8.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.25m | £5.32m | £4.62m | £6.38m | £7.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £2.54k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.54k | £1.77m | £1.09m | £2.52m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £116.41k | £116.47k | £1.78m | £1.16m | £2.56m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.58m | £1.43m | £753.21k | £2.95m | £3.10m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.49m | £2.48m | £1.39m | £2.81m | £2.60m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.25m | £9.65k | £52.88k | £105.72k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.92m | £4.10m | £3.36m | £3.76m | £4.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.33m | £1.21m | £1.26m | £2.62m | £3.01m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.