FRIENDS OF ST MARY'S CHURCH CITY CENTRE PARISH SOUTHAMPTON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the Christian Religion and the preservation for the public benefit of a building of special architectural and historic importance by the beautification, preservation and maintenance of the fabric and furnishings of the Parish Church of St Mary's, Southampton.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Southampton
Llywodraethu
- 09 Ebrill 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Scoggins | Cadeirydd | 13 February 2019 |
|
|
||||
Dr John Michael Auger | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
Rev JONATHAN MARK FINCH | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|||||
AUDREY HOBBS | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
VILMA MAY SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.15k | £154 | £10 | £364 | £1.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £260 | £0 | £0 | £10.95k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 FEBRUARY 2003
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION AND THE PRESERVATION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF SPECIAL ARCHITECTURAL AND HISTORIC IMPORTANCE BY THE BEAUTIFICATION, PRESERVATION AND MAINTENANCE OF THE FABRIC AND FURNISHINGS OF THE PARISH CHURCH OF ST MARY'S IN SOUTHAMPTON
Maes buddion
PARISH CHURCH IN SOUTHAMPTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Chair, Friends of St Mary's
c/o Saint Mary's Office
St Marys (Lodge Road)
9-19 Rose Road
SOUTHAMPTON
SO14 6TE
- Ffôn:
- 023 8033 0851
- E-bost:
- hello@saintmaryschurch.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window