Hanes ariannol STOCKTON ARTS CENTRE
Rhif yr elusen: 1095460
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.10m | £2.25m | £1.99m | £2.07m | £2.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.33m | £2.40m | £1.50m | £2.10m | £2.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £72.09k | £107.90k | £76.61k | £61.41k | £202.81k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £199.28k | £466.26k | £507.38k | £351.70k | £242.19k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £512.80k | £494.74k | £751.49k | £531.01k | £466.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £346.20k | £324.08k | £8.81k | £208.05k | £337.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.24m | £1.43m | £1.23m | £1.34m | £1.38m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £69 | £213 | £210 | £184 | £3.42k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.03m | £2.11m | £1.39m | £1.88m | £2.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £295.68k | £290.59k | £103.28k | £225.98k | £306.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.02k | £4.50k | £4.50k | £8.30k | £7.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.