UK PAKISTAN WELFARE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are registered with {OISC} Office of the Immigration Services Commissioner ( Reg- N201800013) at level 2, to provide Immigration advice and offer Immigration Services - Not- For- profit, We do not get any funding or grant from any resoces, we collect donastion from people who used our services, I am the immigration adviser at level 2, I am working bvoiluntary,
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Doncaster
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Swydd Buckingham
- Swydd Derby
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Gaerhirfryn
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 08 Awst 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWAID IQBAL CHAUDHRY | Cadeirydd | 28 February 2009 |
|
|
||||
MRS U. IQBAL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £575 | £470 | £571 | £563 | £418 | |
|
Cyfanswm gwariant | £575 | £467 | £570 | £562 | £417 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Mai 2024 | 103 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Mawrth 2022 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 JANUARY 2002 AS AMENDED 13 JULY 2003
Gwrthrychau elusennol
PROMOTE FOR THE BENEFIT OF PAKISTANI AND OTHER INHABITANTS ON CITY OF MANCHESTER (HEREINAFTER CALLED; THE AREA OF BENEFIT) AND THE NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE, OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OF OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME, (WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY), IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS. (PROMOTE SUCH CHARITABLE PURPOSE AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED.) A). FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, AN IN PARTICULAR FOR THE BENEFIT OF THOSE MEMBERS OF THE PUBLIC WHO ARE OF PAKISTANI ORIGIN BY RELIEVING THOSE WHO ARE IN NEED BY REASON OF THEIR POVERTY, SICKNESS, AGE OR INFIRMITY BY ADVANCING EDUCATION AND PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THOSE PERSONS, AND; B) FOR THE RELIEF OF POVERTY OF PAKISTANI REFUGEES WHO ARE RESIDENT OR WHO ARE INTENDING TO RESIDE IN THE UNITED KINGDOM BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH FREE AND CONFIDENTIAL ADVICE, ASSISTANCE, REPRESENTATION, COUNSELLING, TRANSLATION AND INTERPRETING SERVICES IN MATTERS SUCH AS IMMIGRATION, FINANCE, DEBTS, WELFARE BENEFITS, HEALTH, HOUSING, SOCIAL SECURITY, EDUCATION, TRAINING AND EMPLOYMENT.
Maes buddion
UNITED KINGDOM IN PARTICULAR MANCHESTER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 TURNBULL ROAD
LONGSIGHT
MANCHESTER
M13 0PZ
- Ffôn:
- 01612242705
- E-bost:
- jawaid144@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window