FUNDACION ESPIRITU DE DIOS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Giving donations in money clothes and toys. We bought food and medical supplies which we put plastic bags for distributed them ourselfs in Colombia Bogota to the families more need
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Colombia
Llywodraethu
- 14 Awst 2003: Cofrestrwyd
- 08 Mai 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £300 | £536 | £249 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £300 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 15 Ebrill 2008 | 75 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 03 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 18 Mai 2005 | 107 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 DECEMBER 2002 AS AMENDED ON 20 JUNE 2003
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF CHILDREN AND OTHERS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL AND/OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES LIVING IN COLOMBIA THROUGH THE PROVISION OF FOOD, CLOTHING, MEDICAL CARE, EDUCATION AND OTHER MEANS.
Maes buddion
COLOMBIA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window