Hanes ariannol FRIENDS OF ROPNER PARK

Rhif yr elusen: 1125093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £147.50k £157.01k £253.14k £264.97k £301.62k
Cyfanswm gwariant £159.69k £146.29k £254.30k £264.81k £307.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.50k N/A N/A N/A £8.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £5.00k £8.80k £8.00k