FRIENDS OF ROPNER PARK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Organise events and band concerts in Ropner Park. Provide healthy home baked food and snacks in the cafe. Encourage recreational use of the park by individuals, families and groups. Encourage art, photographic groups and schools to use the park, portray their favourite scenes, and to display their work in the cafe if they wish. Liase with Stockton Council on future works and events within the park
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,000 o 1 gontract(au) llywodraeth a £8,000 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 21 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
- FORP (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAN TAYLORSON | Cadeirydd | 11 June 2014 |
|
|
||||
Gary Whiteside | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Richard Hasthorpe | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|||||
Christina Whiteside | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||
Catherine Mulloy | Ymddiriedolwr | 22 July 2016 |
|
|
||||
VICTORIA NICHOLSON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £147.50k | £157.01k | £253.14k | £264.97k | £301.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £159.69k | £146.29k | £254.30k | £264.81k | £307.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.50k | N/A | N/A | N/A | £8.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.00k | £8.80k | £8.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Awst 2024 | 195 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Awst 2024 | 195 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15 MAY 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 26 JUNE 2008
Gwrthrychau elusennol
THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF STOCKTON-ON-TEES AND THE SURROUNDING DISTRICT TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PRESERVATION, PROMOTION, SUPPORT, ASSISTANCE AND IMPROVEMENT OF ROPNER PARK.
Maes buddion
STOCKTON-ON-TEES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
36 Springfield Avenue
STOCKTON-ON-TEES
Cleveland
TS18 4EH
- Ffôn:
- 01642614459
- E-bost:
- forpchairman@talktalk.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window