ymddiriedolwyr FRIENDS OF ROPNER PARK
Rhif yr elusen: 1125093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (195 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAN TAYLORSON | Cadeirydd | 11 June 2014 |
|
|
||||
Gary Whiteside | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Richard Hasthorpe | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|||||
Christina Whiteside | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||
Catherine Mulloy | Ymddiriedolwr | 22 July 2016 |
|
|
||||
VICTORIA NICHOLSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.