Hanes ariannol BUSINESS AND HUMAN RIGHTS RESOURCE CENTRE
Rhif yr elusen: 1096664
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.61m | £3.41m | £4.18m | £2.20m | £4.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.51m | £2.98m | £3.34m | £3.47m | £3.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £48.01k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £48.01k | N/A | £258.37k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £351.57k | £353.57k | £413.68k | £243.41k | £577.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £14.56k | £68.30k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.25m | £3.05m | £3.77m | £1.94m | £3.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £122 | £120 | £118 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £75 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.30m | £2.76m | £3.13m | £3.32m | £3.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £205.15k | £224.17k | £213.33k | £154.08k | £139.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £24.53k | £51.76k | £81.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £261.08k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.