PORTSMOUTH RACE EQUALITY NETWORK ORGANISATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting Portsmouth & S/E Hampshire's local (BME) Black & Minority Ethnic Communities. Activities include: Information Hub. Support for BME community groups Signposting. Advice Assisting local service providers to meet the needs of BME communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Portsmouth
- Hampshire
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 13 Ionawr 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDELKARIM HAMAD | Cadeirydd |
|
|
|||||
DARREN ALI | Ymddiriedolwr | 16 December 2017 |
|
|
||||
BRANDON PRINCE | Ymddiriedolwr | 16 December 2017 |
|
|
||||
SANDRA MILLER | Ymddiriedolwr | 16 December 2017 |
|
|
||||
Mohammad Khan | Ymddiriedolwr | 16 December 2017 |
|
|
||||
Hazel Britton | Ymddiriedolwr | 15 January 2015 |
|
|
||||
Aysegul Epergin | Ymddiriedolwr | 18 December 2014 |
|
|
||||
AYSHA RAHMAN | Ymddiriedolwr | 01 February 2013 |
|
|
||||
JUNIOR ALPHONSO DAVIS | Ymddiriedolwr | 26 September 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.95k | £11.53k | £8.62k | £12.09k | £5.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.30k | £3.08k | £10.48k | £13.92k | £7.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | £12.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 95 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 95 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 461 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 461 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 826 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 826 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1191 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1191 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1556 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1556 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 MAY 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 20 AUGUST 2002
Gwrthrychau elusennol
1) TO WORK TOWARDS THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION; AND 2) TO PROMOTE EQUALITY OF OPPORTUNITY, AND GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL GROUPS; ESPECIALLY IN THE PORTSMOUTH, GOSPORT, FAREHAM AND HAVANT AREA
Maes buddion
PORTSMOUTH, GOSPORT, FAREHAM AND HAVANT AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 2
Victory Business Centre
Somers Road North
PORTSMOUTH
PO1 1PJ
- Ffôn:
- 02392877189
- E-bost:
- contact4preno@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window