Hanes ariannol EFFICIENT LEARNING

Rhif yr elusen: 1101501
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017
Cyfanswm Incwm Gros £22.46k £19.92k £19.92k £22.68k £19.10k
Cyfanswm gwariant £22.19k £10.83k £10.83k £20.55k £19.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0