THORNEY HILL COMMUNITY CENTRE ASSOCIATION LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide a village hall and a range of activities for people living in Thorney Hill and surrounding areas
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 20 Mehefin 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Eavis Mrs | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|||||
Rosina Lamb Miss | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Joanne Cooper | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|
||||
Sonney O'Donoghue | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|
||||
Jane Felicity Peacock | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|
||||
Jennifer Selina Cooper | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|
||||
Barbara Czoch | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.09k | £8.92k | £9.88k | £4.11k | £11.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.88k | £3.93k | £10.82k | £13.04k | £18.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 28 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 29 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 NOVEMBER 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 22 MAY 2003
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THORNEY HILL AND THE NEIGHBOURHOOD OF BRANSGROVE (HEREINAFTER CALLED THE "AREA OF BENEFIT") WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR SAID INHABITANTS; B) TO ESTABLISH, OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF, A COMMUNITY CENTRE (HEREINAFTER CALLED "THE CENTRE") AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY) IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS. C) TO PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED. THE ASSOCIATION SHALL BE NON-PARTY IN POLITICS AND NON-SECTARIAN IN RELIGION.
Maes buddion
THE INHABITANTS OF THORNEY HILL AND THE NEIGHBOURHOOD OF BRANSGROVE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Brick Lane
Bransgore
CHRISTCHURCH
Dorset
BH23 8DU
- Ffôn:
- 07833124884
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window