ymddiriedolwyr HESSLE ROAD NETWORK
Rhif yr elusen: 1097519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVEREND MICHAEL RAE BUCHANAN HILLS | Cadeirydd | 01 October 2002 |
|
|
||||
David Ian Hamilton | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||
Tracy Hemming-Tayler | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
MARK HOGBEN | Ymddiriedolwr | 24 March 2015 |
|
|||||
ROGER SCOTT ELLIOT | Ymddiriedolwr | 29 January 2014 |
|
|
||||
LINDA TOCK | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.