Hanes ariannol MIDDLESBROUGH CITIZENS ADVICE BUREAU

Rhif yr elusen: 1096071
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.14m £1.05m £1.01m £781.12k £847.38k
Cyfanswm gwariant £1.06m £1.01m £997.81k £872.06k £881.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £276.36k £201.42k £213.27k £186.15k £204.12k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £278.74k £287.31k £145.59k £345.31k £288.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £10.57k £120 £170 £115 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.13m £1.05m £1.01m £780.60k £845.50k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £965 £0 £404 £1.88k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.06m £1.01m £997.81k £872.06k £881.22k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £7.15k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £128.90k £0 £116.43k £73.96k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0