Hanes ariannol TREASURE HOUSE MINISTRIES

Rhif yr elusen: 1101135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £28.53k £29.32k £49.14k £43.65k £53.73k
Cyfanswm gwariant £23.18k £18.26k £31.44k £33.55k £37.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A