ymddiriedolwyr SHERBORNE STEAM AND WATERWHEEL CENTRE
Rhif yr elusen: 1099153
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Richard Belliss | Cadeirydd | 11 July 2022 |
|
|
||||
Nigel Stewart Bartram | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|
||||
JOHN ANDREW THOMPSON | Ymddiriedolwr | 08 August 2016 |
|
|||||
CRAIG ALLAN HENDERSON | Ymddiriedolwr | 29 July 2013 |
|
|
||||
DAVID JOHN WILKINS | Ymddiriedolwr | 25 July 2013 |
|
|
||||
GEOFFREY MACMAN WARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.