PAE-BEN & PACHODA ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Organise supplementary classes for children and adult. Organise workshops and seminars. Manage social events, outings and holidays.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Awst 2003: Cofrestrwyd
- 16 Medi 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- PAE-BEN WOMEN ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2005 | 30/04/2006 | 30/04/2007 | 30/04/2008 | 30/04/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.60k | £9.67k | £1.80k | £2.67k | £11.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.74k | £7.01k | £2.70k | £1.75k | £7.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2009 | 28 Chwefror 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2008 | 20 Mawrth 2009 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2007 | 09 Ebrill 2008 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2007 | 09 Ebrill 2008 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2006 | 28 Chwefror 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2006 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15 NOVEMBER 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 26 JULY 2003
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF SUDANESE WOMEN AND CHILDREN BY SUCH MEANS AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE INCLUDING: (A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION (B) THE PROVISION OF RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS (C) THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH (D) THE RELIEF OF POVERTY
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window